Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ASX 9971 ApS (CVR 10405475) | NORMAL | 30.12.1986 |
Harald Møller Ejvind Thomsen | 30.12.1986 | |
Ole Thomsen | 30.12.1986 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ASX 9971 ApS (CVR 10405475) | NORMAL | 30.12.1986 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Sundhedshuset Taars ApS (CVR 38416588) | NORMAL | 18.02.2021 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
Kabbeltved Erhvervsmøllelaug I/S (CVR 25241932) | Aktiv | 30.01.2000 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Sundhedshuset Taars ApS (CVR 38416588) | NORMAL | 11.02.2017 | 17.02.2021 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
WUPPERTAL 2007 ApS (CVR 29927545) | OPLØSTEFTERKONKURS | 13.06.2012 | 29.10.2020 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
GFE Gjersholt I/S v/Ove Haugaard &A/S Harald Thomsen Tårs (CVR 27564461) | Ophørt | 01.07.2003 | 31.12.2007 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |