Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørningvej 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Binavne: AAGAARD TRANSPORT, HAMMELEV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Navne: AAGAARD HAMMELEV A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Stiftere: Niels Erik Aagaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Direktion: Niels Erik Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Bestyrelse: Allison Mary Lee (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 fjernes Bestyrelse: Michael Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørningvej 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørningvej 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2001-11-12)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning samt andet efter direktionens skøn dermed beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Vedtægter: 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Bestyrelse: Michael Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Bestyrelse: Birgit Aagaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-15 tilføjes Navne: AAGAARD HAMMELEV A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 fjernes Navne: AAGAARD TRANSPORT. HAMMELEV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-15 tilføjes Bestyrelse: René Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 fjernes Bestyrelse: Karin Rørbæk Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-26 tilføjes Bestyrelse: Karin Rørbæk Aagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 fjernes Bestyrelse: Erik Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: aagaard@email.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2001-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørningvej 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2001-11-12)
Den 2001-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 26, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: aagaard@email.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-05 tilføjes Navne: AAGAARD TRANSPORT. HAMMELEV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-04 fjernes Navne: PAKKE-TRANS REG. 60 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-10 tilføjes Binavne: AAGAARD TRANSPORT, HAMMELEV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Navne: PAKKE-TRANS REG. 60 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-09 fjernes Navne: SYDØSTJYDSK TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-09 tilføjes Bestyrelse: Erik Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 84.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-18 fjernes Revisor: Paul Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 26, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-22 tilføjes Direktion: Niels Erik Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-22 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-22 tilføjes Navne: SYDØSTJYDSK TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-22 tilføjes Revisor: Paul Larsen, PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-22 tilføjes Stiftere: Niels Erik Aagaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)