Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-06-21 fjernes Navne: MURERMESTERFIRMAET JENS-PETER RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 30, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Direktion: Jens-Peter Mogens Ewald Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Revisor: John Voigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Stiftere: Jens-Peter Mogens Ewald Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murermestervirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-09 tilføjes Vedtægter: 1987-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 30, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Direktion: Jens-Peter Mogens Ewald Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Navne: MURERMESTERFIRMAET JENS-PETER RASMUSSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Revisor: John Voigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Stiftere: Jens-Peter Mogens Ewald Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)