Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 fjernes Navne: INDUMAG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 fjernes Direktion: Flemming Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive import, eksport, handel, agentur- og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 tilføjes Vedtægter: 1997-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-09 tilføjes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-09 fjernes Revisor: Hans-Wilhelm Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Navne: INDUMAG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-06-23 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1962 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Flemming Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1962 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Hans-Wilhelm Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)