Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christen Kragh | 23.01.1987 | 11.06.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ruth Fanny Kragh | 22.11.2007 | 11.06.2012 | bestyrelse |
Henrik Kragh | 22.11.2003 | 11.06.2012 | bestyrelse |
Flemming Føns Petersen | 19.12.1996 | 22.11.2007 | bestyrelse |
Christen Kragh | 23.01.1987 | 11.06.2012 | bestyrelse |
Palle Hessel Mortensen | 23.01.1987 | 22.11.2003 | bestyrelse |
Ruth Fanny Kragh | 23.01.1987 | 19.12.1996 | bestyrelse |