Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-10-08 fjernes Navne: GLARMESTER JENS SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 32, 4450 Jyderup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Revisor: VNSBDP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Stiftere: Jens Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-03 fjernes Direktion: Jens Otto Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 32, 4450 Jyderup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Direktion: Jens Otto Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er glarmestervirksomhed og forretningsdrift i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Navne: GLARMESTER JENS SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Revisor: VNSBDP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Stiftere: Jens Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Vedtægter: 1987-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)