Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Skov Alanin | 21.01.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anni Bagge Skov | 19.01.1987 | 20.01.2004 | direktør |
Bent Skov | 19.01.1987 | 29.11.1994 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven-Eric Stangerup | 01.03.2013 | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stig Ulrik Jensen | 09.03.2010 | 01.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Palle Henrik Nierhoff | 20.01.2004 | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Pedersen | 20.01.2004 | 14.03.2023 | formand |
Christian Asger Brahe Pedersen | 20.01.2004 | 01.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bent Skov | 20.01.2004 | 09.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Skov Alanin | 19.01.1987 | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anni Bagge Skov | 19.01.1987 | 20.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Skov Christiansen | 19.01.1987 | 20.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Skov Jensen | 19.01.1987 | 20.01.2004 | bestyrelsesmedlem |