Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Golsche Knappe | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frantz Sigersted-Rasmussen | 08.03.2024 | formand |
Knud Foldschack | 01.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Poul Henrik Tvede | 01.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Golsche Knappe | 11.05.2020 | 07.03.2024 | formand |
Frantz Sigersted-Rasmussen | 27.11.2019 | 07.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Pitzner | 03.05.2019 | 11.05.2020 | formand |
Karoly Laszlo Nemeth | 03.05.2019 | 27.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karoly Laszlo Nemeth | 01.09.2013 | 02.05.2019 | formand |
Morten Pitzner | 22.02.2010 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Pitzner | 14.02.2006 | 01.09.2013 | formand |
Otto Johnsen | 14.02.2006 | 15.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kim Antonius Bang | 01.08.2001 | 01.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Axel Gustav Pitzner | 31.07.1995 | 14.02.2006 | formand |
Klaus Munch Nielsen | 31.07.1995 | 03.06.2003 | bestyrelsesmedlem |