Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Bestyrelse | Kapitalvaluta | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-11 tilføjes Legale ejere: Laila Britt Jensen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-10 fjernes Legale ejere: Laila Britt Jensen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-11 tilføjes Reelle ejere: Laila Britt Jensen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-11 fjernes Reelle ejere: Lasse Bo Jensen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-10 fjernes Reelle ejere: Laila Britt Jensen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-09 tilføjes Vedtægter: 2022-06-09 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 fjernes Direktion: Lasse Bo Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-23 fjernes Legale ejere: Lasse Bo Jensen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 tilføjes Legale ejere: Lasse Bo Jensen, Laila Britt Jensen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-06-13 fjernes Legale ejere: Lasse Bo Jensen, Laila Britt Jensen, Irja Terttu Jensen (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-06-14 tilføjes Reelle ejere: Laila Britt Jensen, Lasse Bo Jensen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2016-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-01-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-01-29 fjernes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-10-01 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-10-01 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2009-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygholmvej 15, 2720 Vanløse (offentliggjort 2009-04-02)
Den 2009-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-14 tilføjes Direktion: Lasse Bo Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2009-01-14 tilføjes Vedtægter: 2009-01-14 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2009-01-14 fjernes Bestyrelse: Lasse Bo Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-06 fjernes Bestyrelse: Irja Terttu Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-06 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2009-01-06 fjernes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 fjernes Bestyrelse: Jørn Kurt Hedin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2002-04-16)
Den 2002-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 28, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2002-04-16)
Den 2002-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bangsbovej 33, 2720 Vanløse (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2002-04-10 fjernes Bestyrelse: Knud Villy Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-25 tilføjes Legale ejere: Irja Terttu Jensen (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2001-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bangsbovej 33, 2720 Vanløse (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2001-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortevænget 24, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-02 fjernes Bestyrelse: Hanne Anette Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-02 fjernes Direktion: Hanne Anette Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1997-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 tilføjes Navne: MF-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-03 fjernes Navne: MEDIE FORLAGET, VORDINGBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-26 tilføjes Bestyrelse: Jens-Erik Nonbo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-03-01 fjernes Bestyrelse: Peer Pommergaard Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Dietz og Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortevænget 24, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peer Pommergaard Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Hanne Anette Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Legale ejere: Lasse Bo Jensen, Laila Britt Jensen (offentliggjort 2016-12-13)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: MEDIE FORLAGET, VORDINGBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Dietz og Larsen I/S, DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: Lasse Bo Jensen, Laila Britt Jensen, Knud Villy Jensen, Hanne Anette Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)