Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-08-17 fjernes Navne: HØJSKOLERNES HÅNDARBEJDE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Revisor: RVT REVISIONSTJENESTEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Stiftere: Lis Ahrenkiel, Inge Marie Maigaard, Erik Maigaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Bestyrelse: Lis Ahrenkiel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Direktion: Erik Maigaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Bestyrelse: Lis Ahrenkiel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Direktion: Erik Maigaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og financiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Navne: HØJSKOLERNES HÅNDARBEJDE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Revisor: RVT REVISIONSTJENESTEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Stiftere: Lis Ahrenkiel, Inge Marie Maigaard, Erik Maigaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Vedtægter: 1986-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)