Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Direktion: Bodil Wright Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Legale ejere: Bodil Wright Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Navne: MALVA EDB ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Reelle ejere: Bodil Wright Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Stiftere: Bodil Wright Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KRONOS I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-09-09 fjernes Revisor: Jess Palle Thaisen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1996-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og at udvikle,sælge og forhandle EDB-programmer samt anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1996-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1996-11-28 tilføjes Vedtægter: 1996-11-28 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1991-02-18 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Per Hedeman (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 1986-12-15 tilføjes Direktion: Bodil Wright Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-15 tilføjes Legale ejere: Bodil Wright Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-14 fjernes Legale ejere: Bodil Wright Larsen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 1986-12-15 tilføjes Navne: MALVA EDB ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Reelle ejere: Bodil Wright Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Per Hedeman, Jess Palle Thaisen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-15 tilføjes Stiftere: Bodil Wright Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)
Den 1986-07-01 tilføjes Legale ejere: Bodil Wright Larsen (offentliggjort 2018-05-16)