Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-12-14 fjernes Navne: NLS OG SB AF 21/10 1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvefodvej 17, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Direktion: Leif Førsterling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Revisor: Erik Bo Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Stiftere: Steffen Dam, Steen Knudsen, Niels Hjortkjær, Leif Førsterling, Bjarne Grimstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvefodvej 17, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Direktion: Leif Førsterling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i NLS & SB K/S, der driver ejendomsinvestering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Navne: NLS OG SB AF 21/10 1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Revisor: Erik Bo Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Stiftere: Steffen Dam, Steen Knudsen, Niels Hjortkjær, Leif Førsterling, Bjarne Grimstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Vedtægter: 1986-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)