Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 121, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Direktion: Thomas Vagner Borrisholt (direktør) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Legale ejere: Thomas Vagner Borrisholt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Navne: BORRISHOLT ApS. SKAGEN (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-06-14 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Reelle ejere: Thomas Vagner Borrisholt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Stiftere: Thomas Vagner Borrisholt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-14 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-06-14 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2013-06-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2013-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2013-02-11 tilføjes Vedtægter: 2013-02-11 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 121, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 121, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1996-02-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 fjernes Revisor: REVISION NORD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 121, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Direktion: Thomas Vagner Borrisholt (direktør) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Legale ejere: Thomas Vagner Borrisholt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Navne: BORRISHOLT ApS. SKAGEN (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vagner Borrisholt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Revisor: REVISION NORD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-19 tilføjes Stiftere: Thomas Vagner Borrisholt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 1986-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)