Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-09-03 fjernes Navne: FORSIKRINGSMÆGLERNE, KORSGADE 37, 9000 AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 37, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 fjernes Stiftere: Preben Christensen, Poul Henrik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Bestyrelse: Poul Henrik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Direktion: Preben Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Revisor: Reg. revisor Bent Launa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 37, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Bestyrelse: Poul Henrik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Direktion: Preben Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er assuranceagenturvirksomhed og assuranceformidling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Navne: FORSIKRINGSMÆGLERNE, KORSGADE 37, 9000 AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Revisor: Reg. revisor Bent Launa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Stiftere: Preben Christensen, Poul Henrik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Vedtægter: 1987-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)