Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louis Herman Reippurt Glesner | 01.08.1986 | 31.01.1995 | direktion |
Ib Sonne Ravn | 01.08.1986 | 30.09.1991 | direktion |
Niels Jacobsen | 01.08.1986 | 06.05.1991 | direktion |
Hans Steffen Steffensen | 01.08.1986 | 28.01.1991 | direktion |
Hans Christian Gabelgaard | 01.08.1986 | 05.05.1989 | direktion |
Kurt Brusgaard | 01.08.1986 | 10.11.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Kielland | 01.08.1986 | 31.01.1995 | bestyrelse |
Louis Herman Reippurt Glesner | 01.08.1986 | 31.01.1995 | bestyrelse |
Mads Bræmer-Jensen | 01.08.1986 | 31.01.1995 | bestyrelse |
Ib Sonne Ravn | 01.08.1986 | 05.04.1993 | bestyrelse |
Peter Aagaard | 01.08.1986 | 05.04.1993 | bestyrelse |
Steen Hjermind | 01.08.1986 | 05.04.1993 | bestyrelse |
Hans Christian Gabelgaard | 01.08.1986 | 30.09.1991 | bestyrelse |
Niels Jacobsen | 01.08.1986 | 06.05.1991 | bestyrelse |
Hans Christoffersen | 01.08.1986 | 28.01.1991 | bestyrelse |
Steen Hjermind | 01.08.1986 | 25.05.1990 | bestyrelse |
Hans Steffen Steffensen | 01.08.1986 | 27.11.1989 | bestyrelse |
Kai Haakon Jensen | 01.08.1986 | 08.07.1988 | bestyrelse |
Jesper Berning | 01.08.1986 | 10.11.1987 | bestyrelse |
Knud Erik Byrial Jakobsen | 01.08.1986 | 10.11.1987 | bestyrelse |
Steffen Gulmann | 01.08.1986 | 10.11.1987 | bestyrelse |
Kurt Brusgaard | 01.08.1986 | 10.11.1987 | bestyrelse |
Steen Hjermind | 01.08.1986 | 10.11.1987 | bestyrelse |