Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-27 fjernes Direktion: Thue Thuesen Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-27 fjernes Navne: KONVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed, udlejning og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-10 fjernes Revisor: Anders Borg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-12 tilføjes Navne: KONVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-11 fjernes Navne: ASX 10028 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-01 tilføjes Direktion: Thue Thuesen Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-01 tilføjes Navne: ASX 10028 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-12-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Revisor: Anders Borg, BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)