Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Morild Møller | 19.11.2008 | 27.02.2012 | direktion |
Niels Jørgen Skjødt Møller | 19.12.1986 | 27.02.2012 | direktion |
Bent Markus Just | 19.12.1986 | 19.11.2008 | direktion |
Henning Juel Møhlenberg | 19.12.1986 | 07.02.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Markus Just | 27.09.2000 | 16.04.2004 | bestyrelse |
Michael Morild Møller | 19.12.1986 | 16.04.2004 | bestyrelse |
Niels Jørgen Skjødt Møller | 19.12.1986 | 16.04.2004 | bestyrelse |
Henning Juel Møhlenberg | 19.12.1986 | 16.04.2004 | bestyrelse |
Ane Grethe Nørgaard | 19.12.1986 | 16.04.2004 | bestyrelse |
Susanne Edelgaard Møller | 19.12.1986 | 07.02.1990 | bestyrelse |
Bente Møhlenberg | 19.12.1986 | 07.02.1990 | bestyrelse |