Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Prip | 28.07.1972 | 20.02.1997 | direktion |
Hans Henrik Christiansen | 28.07.1972 | 20.02.1997 | direktion |
Søren Henning Rudfred | 28.07.1972 | 20.02.1997 | direktion |
Jens Kasten | 28.07.1972 | 08.03.1995 | direktion |
Jan Robert Christoffersen | 28.07.1972 | 14.12.1994 | direktion |
Allan Mogens Friis | 28.07.1972 | 11.05.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ladegaard | 03.07.1995 | 29.11.1996 | bestyrelse |
Erik Styhr Petersen | 03.07.1995 | 29.11.1996 | bestyrelse |
Per Thorenfeldt | 03.07.1995 | 29.11.1996 | bestyrelse |
Jean Mathiesen | 03.07.1995 | 29.11.1996 | personlig_suppleant |
Niels Agner Jensen | 03.07.1995 | 29.11.1996 | personlig_suppleant |
Kaj Thomsen | 03.07.1995 | 29.11.1996 | personlig_suppleant |
Erling Frederik Johnstad Rasmussen | 28.07.1972 | 20.02.1997 | bestyrelse |
Max Rune Elgaard | 28.07.1972 | 20.02.1997 | bestyrelse |
Jesper Rasmussen | 28.07.1972 | 20.02.1997 | formand |
Tom Kristensen | 28.07.1972 | 20.02.1997 | næstformand |
Hans Jørgen Borchersen | 28.07.1972 | 03.07.1995 | bestyrelse |
Niels Agner Jensen | 28.07.1972 | 03.07.1995 | bestyrelse |
Hans Otto Holmegaard Kristensen | 28.07.1972 | 03.07.1995 | personlig_suppleant |
Peter Rytter Hauschildt | 28.07.1972 | 03.07.1995 | personlig_suppleant |
Lars Holten | 28.07.1972 | 14.12.1994 | næstformand |
Jens Nykjær Iversen | 28.07.1972 | 21.03.1994 | bestyrelse |
Jan Torben Larsen | 28.07.1972 | 21.03.1994 | bestyrelse |
Per Krag | 28.07.1972 | 27.01.1994 | bestyrelse |
Poul Larsen | 28.07.1972 | 27.01.1994 | bestyrelse |
Johannes Johannesson | 28.07.1972 | 27.01.1994 | bestyrelse |
Per Kjær Sieg | 28.07.1972 | 27.01.1994 | bestyrelse |
Jens Nykjær Iversen | 28.07.1972 | 27.01.1994 | personlig_suppleant |
Jan Torben Larsen | 28.07.1972 | 27.01.1994 | personlig_suppleant |
Helge Sørensen | 28.07.1972 | 27.01.1994 | formand |
Finn Nielsen | 28.07.1972 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Carl Kruse Poulsen Bro | 28.07.1972 | 11.05.1992 | bestyrelse |
Hanne Lykke Petersen | 28.07.1972 | 27.06.1990 | bestyrelse |
Bjørn Moving | 28.07.1972 | 27.06.1990 | bestyrelse |
Ole Brøns | 28.07.1972 | 03.01.1989 | bestyrelse |
Knud Erik Clausen | 28.07.1972 | 03.01.1989 | bestyrelse |
Jørgen Ove Eriksen | 28.07.1972 | 03.01.1989 | bestyrelse |