Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-08-11 fjernes Navne: UG-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 108, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Direktion: Ida-Marie Savel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Revisor: Søren Faber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Stiftere: ASX 2083 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-18 tilføjes Navne: UG-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 fjernes Navne: SAVELL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, speciels køb og salg af værdipapirer og fast ejendom, at foretage udlejning af fast ejendom samt at drive servicevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-05 tilføjes Vedtægter: 1994-06-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-30 tilføjes Revisor: Søren Faber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-30 fjernes Revisor: Per Ole Premer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 tilføjes Navne: SAVELL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-27 fjernes Navne: SHB 141 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-27 fjernes Direktion: Knud Søren Thinggård Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-27 fjernes Revisor: Søren Faber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-05 fjernes Direktion: Steffen Holbøll-Bagge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-05 fjernes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 108, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Direktion: Steffen Holbøll-Bagge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Navne: SHB 141 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS, Søren Faber, Per Ole Premer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Stiftere: ASX 2083 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)