Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-05-22 fjernes Navne: FRIIS DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Alkjærparken 71, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Direktion: Peter Toft Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Revisor: Aksel Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Stiftere: ASX 2083 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-10 tilføjes Navne: FRIIS DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-09 fjernes Navne: SHB 121 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-19 tilføjes Vedtægter: 1986-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alkjærparken 71, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Direktion: Peter Toft Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Navne: SHB 121 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Revisor: Aksel Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Stiftere: ASX 2083 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)