Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-03-09 fjernes Navne: SKOVMO-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Revisor: Revisorfirmaet H.V.Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Stiftere: Jørn Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-11 fjernes Direktion: Grethe Jespersgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 fjernes Direktion: Gerda Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-03 tilføjes Navne: SKOVMO-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 fjernes Navne: IHMJ 43 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed udelukkende for SKOVMO A/S (reg.nr. 66956) ved overtagelse af dette firmas kundefordringer til eje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-29 tilføjes Vedtægter: 1987-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Direktion: Gerda Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Navne: IHMJ 43 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Revisor: Revisorfirmaet H.V.Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Stiftere: Jørn Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)