Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 fjernes Navne: CHRISTIAN KRUSE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Bestyrelse: Lars Kruse Warmdahl Taabbel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Direktion: Lauge Fastrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og besiddelse af aktier og fast ejendom samt fabrikation, handel og udlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Vedtægter: 2005-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 18, 6800 Varde (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2005-01-31 tilføjes Bestyrelse: Arnfred Toft Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 fjernes Bestyrelse: Christian Kruse Taabbel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 tilføjes Direktion: Lauge Fastrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 fjernes Direktion: Christian Kruse Taabbel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 18, 6800 Varde (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 6, 7700 Thisted (offentliggjort 2001-10-30)
Den 2001-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: taabbel@taabbel-hanstholm.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2001-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 6, 7700 Thisted (offentliggjort 2001-10-30)
Den 2001-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Industribuen 3, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 tilføjes Navne: CHRISTIAN KRUSE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-04 fjernes Navne: TAABBEL HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: taabbel@taabbel-hanstholm.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Bestyrelse: Lennart Aure Ricard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Landbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-21 tilføjes Navne: TAABBEL HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-20 fjernes Navne: ASX 10983 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-20 fjernes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-20 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-20 fjernes Revisor: Regner Risgaard Strandesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industribuen 3, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Navne: ASX 10983 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Revisor: Regner Risgaard Strandesen, BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)