Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Flensted Rasmussen | 30.12.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Werner Jensen | 28.11.1986 | 28.02.2022 | direktør |
Inge Danielsen | 28.11.1986 | 08.12.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Flensted Rasmussen | 30.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nils Trier | 30.12.2021 | formand |
Kristian Skov Petersen | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Inge Paamejer | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Werner Jensen | 14.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nils Trier | 01.06.2021 | 29.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Flensted Rasmussen | 25.05.2021 | 29.12.2021 | formand |
Jeppe Werner Bundgaard Jensen | 01.08.2019 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karin Bundgaard Jensen | 14.04.2011 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tilde Marie Bundgaard Jensen | 14.04.2011 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |