Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-11-16 fjernes Navne: NEDCO HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 8, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Bestyrelse: Jens Ulrik Bartholin Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Direktion: Ole Peder Bredtoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Andersen Statsaut.revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-16 tilføjes Navne: NEDCO HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Navne: K.O.K. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Bestyrelse: Karl Ove Krarup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i K.O.K ENTREPRISE A/S, deltage i køb, salg og investering i fast ejendom samt administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i fællesskab med bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Vedtægter: 1991-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-14 tilføjes Navne: K.O.K. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-13 fjernes Navne: K.O.K. ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-22 tilføjes Navne: K.O.K. ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-21 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2143 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 8, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Bestyrelse: Karl Ove Krarup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Direktion: Ole Peder Bredtoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2143 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Andersen Statsaut.revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)