Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2009-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 24, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-29 fjernes Navne: DANINTRA EL KOMPONENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-29 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Revisor: Henrik Søeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, produktion og anden efter bestyrelsens skøn dermed forenelig virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Vedtægter: 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Bestyrelse: Per Hugo Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Direktion: Adnan Özari (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Henrik Mathiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 fjernes Bestyrelse: Marianne Skovholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Direktion: Adnan Özari (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 fjernes Direktion: Marianne Skovholm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 tilføjes Bestyrelse: Adnan Özari (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 fjernes Bestyrelse: John Aaby Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 tilføjes Direktion: Marianne Skovholm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 fjernes Direktion: John Aaby Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 fjernes Bestyrelse: Karen Margrethe Tyndeskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Bestyrelse: Karen Margrethe Tyndeskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 24, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 24, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-07 tilføjes Direktion: John Aaby Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-07 fjernes Direktion: Henrik Langer Tesch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-17 tilføjes Bestyrelse: Marianne Skovholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Bestyrelse: Carlo Gustav Eduard Varacca Capello (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Navne: DANINTRA EL KOMPONENT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-30 fjernes Navne: DAN-INTRA EL-KOMPONENT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@dan-intra.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-29 tilføjes Direktion: Henrik Langer Tesch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 fjernes Direktion: Lars Neerskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Bestyrelse: John Aaby Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 fjernes Bestyrelse: Michael Hofman Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dan-intra.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-21 tilføjes Revisor: Henrik Søeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-29 fjernes Revisor: Torben Peter Juncker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-30 tilføjes Bestyrelse: Per Hugo Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-25 fjernes Bestyrelse: Ole Steen Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-29 tilføjes Bestyrelse: Ole Steen Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Hofman Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-24 fjernes Bestyrelse: Ole Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-19 fjernes Bestyrelse: Bjarne Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Direktion: Bjarne Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-07 tilføjes Navne: DAN-INTRA EL-KOMPONENT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-06 fjernes Navne: DAN-INTRA STÅL-INDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 fjernes Binavne: KNUDSEN EL-MASTER EFTF.A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 fjernes Bestyrelse: Hans Jakob Skadegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-17 fjernes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 fjernes Revisor: ASX 10947 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 fjernes Direktion: Allan Ibsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-18 fjernes Revisor: Carsten Gottschalck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-15 tilføjes Navne: DAN-INTRA STÅL-INDUSTRI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-05-14 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2187 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-05-14 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværkvej 24, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Binavne: KNUDSEN EL-MASTER EFTF.A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2187 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Carsten Gottschalck, ASX 10947 A/S, Torben Peter Juncker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)