Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: IRIDIUM WATERPROOF COMMUNICATION SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thola Holding ApS. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 fjernes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Lars Tvergaard Haagh (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Tvergaard Haagh (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2011-02-28 fjernes Bestyrelse: Otto Søgaard Haagh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bournonvillesvej 5, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2009-07-01)
Den 2009-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og produktion af elektronik og mekanik og dermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Vedtægter: 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkehøj 9, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-14 tilføjes Revisor: PHJ A/S AF 1/9 1997, LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 fjernes Revisor: Carsten Leonhard Knudsen, PHJ A/S AF 1/9 1997 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: office@haagh.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Revisor: John Møller Borup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 tilføjes Revisor: Carsten Leonhard Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Juhl Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkehøj 9, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-28 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Juhl Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Binavne: LH ELECTRONICS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Direktion: Lars Tvergaard Haagh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-28 tilføjes Navne: LARS HAAGH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 1986-11-28 tilføjes Revisor: John Møller Borup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Stiftere: Otto Søgaard Haagh, Lars Tvergaard Haagh, Knud Erik Juhl Jensen, Karl Aage Juhl Jensen, Kaj Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)