Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Børsnoteret | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauløkkevej 4, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Bibranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Binavne: GLAMSBJERG MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S, DAVIDSEN PARTNERE ANLÆGS- OG BYGGEENTREPRENØRER A/S, DAVIDSEN PARTNER A/S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Børsnoteret: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Navne: DAVIDSEN PARTNERE A/S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauløkkevej 4, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauløkkevej 4, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2014-01-01 tilføjes Bibranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2013-12-31 fjernes Bibranche: Anlæg af ledningsnet (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2010-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 fjernes Bestyrelse: Per Nørret (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-08 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Krab Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-27 fjernes Direktion: Lars Bonderup Bjørn (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-08 tilføjes Direktion: Lars Bonderup Bjørn (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-08 fjernes Direktion: Ole Freddy Davidsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Freddy Davidsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-08-12 tilføjes Direktion: Ole Freddy Davidsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Direktion: Johannes Kromann Bie (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Kim Haugstrup Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2010-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-04-20 tilføjes Vedtægter: 2010-04-20 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauløkkevej 4, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2009-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskærvej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 13.749.000,00 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2009-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-19 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-11-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Anlæg af ledningsnet (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-24 tilføjes Direktion: Johannes Kromann Bie (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 fjernes Direktion: Ole Freddy Davidsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-23 tilføjes Direktion: Ole Freddy Davidsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-30 fjernes Bestyrelse: Peter Tærø Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: Lars Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-19 fjernes Bestyrelse: Leif Kruse Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-05 tilføjes Bestyrelse: John Veje Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-09-05 fjernes Bestyrelse: Jens Kurt Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Børsnoteret: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: dp@davidsenpartnere.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-05 fjernes Bestyrelse: Svend Anker Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: dp@davidsenpartnere.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-01 fjernes Bestyrelse: Leo Arne Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 12.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-06 tilføjes Bestyrelse: Per Nørret (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 10.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-07 fjernes Bestyrelse: Mads Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 tilføjes Bestyrelse: Leo Arne Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Bestyrelse: Erling Helvig Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-07-06 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-17 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Bahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 fjernes Bestyrelse: Erling Baggesgård Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 7.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 fjernes Bestyrelse: Erling Helvig Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-05 fjernes Bestyrelse: Susanne Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-11 fjernes Bestyrelse: Vibeke Esmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-25 tilføjes Navne: DAVIDSEN PARTNERE A/S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 1987-06-24 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2150 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskærvej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Esmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Binavne: GLAMSBJERG MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S, DAVIDSEN PARTNERE ANLÆGS- OG BYGGEENTREPRENØRER A/S, DAVIDSEN PARTNER A/S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 1986-11-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2150 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 1986-11-01 tilføjes Revisor: Lars Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)