Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-12-23 fjernes Navne: LALANDIA INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Maribovej 9, 4960 Holeby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Revisor: RSM Christiansen & Engelbrechtsen Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Stiftere: Henning Anton Brüniche-Olsen, Georg Viggo Poulsen, EAC Invest A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-22 fjernes Bestyrelse: Olav Grue (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-22 fjernes Direktion: Anker Ulrik Ankerstjerne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-20 fjernes Bestyrelse: Ove Munch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 fjernes Bestyrelse: Benny West Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at øge tilførslen af risikovillig, ansvarlig kapital og lånekapital til erhvervsvirksomheder på Vestlolland til fremme for beskæftigelse, produktion og eksport Dette formål varetages gennem investering i såvel eksisterende som nyetablerede erhvervsdrivende aktieselskaber, anpartsselskaber, andelselskaber m.fl i form af aktier, anparter, andele, lån, herunder subordinerede lån, og andre lignende overskudsrelaterede aktiver Gennem, den samlede investeringspolitik tilgodeses samtidigt hensynet til rimelig risikospredning, opretholdelsen af midlernes realværdi og et rimeligt afkast på længere sigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-27 tilføjes Vedtægter: 1994-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Bestyrelse: Kaare Vagner Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 fjernes Bestyrelse: Poul Oluf Nyrup Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-18 fjernes Bestyrelse: Henning Anton Brüniche-Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maribovej 9, 4960 Holeby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Bestyrelse: Henning Anton Brüniche-Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Direktion: Anker Ulrik Ankerstjerne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Navne: LALANDIA INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Revisor: RSM Christiansen & Engelbrechtsen Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Stiftere: Henning Anton Brüniche-Olsen, Georg Viggo Poulsen, EAC Invest A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)