Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-07-04 fjernes Navne: PEDER PEDERSEN CYKLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøglens Kvater 153, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Revisor: Vagn Beyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Direktion: Peder Juel Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-11 tilføjes Navne: PEDER PEDERSEN CYKLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-10 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1223 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og at drive for- retningen i Rosengårdcentret, Butik 21, Odense SØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-18 tilføjes Vedtægter: 1987-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøglens Kvater 153, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Direktion: Peder Juel Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1223 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Revisor: Vagn Beyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)