Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 3., 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 fjernes Navne: HALAZ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Bestyrelse: Anne Liv Langballe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Direktion: Paul Mathiasen Leth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-21 tilføjes Navne: HALAZ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-20 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1220 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-20 fjernes Bestyrelse: John Kvist Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-20 fjernes Direktion: Klaus Jørgen Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-20 fjernes Revisor: NORDVEST-REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering, at yde udlån samt stille garanti, samt at drive administration og udlejning, i såvel eget selskab samt i beslægtede virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-14 tilføjes Vedtægter: 1992-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 3., 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Bestyrelse: John Kvist Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1220 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, NORDVEST-REVISION I/S, Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)