Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gert Skare | 01.11.1986 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Knudsen | 01.11.1986 | 18.01.1991 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gerda Meldgaard Skare | 04.10.2017 | formand |
Susanne Skare Viller | 28.11.2014 | bestyrelse |
Klaus Skare | 28.11.2014 | bestyrelse |
Ida Skare Rosendahl | 28.11.2014 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Heide Wessel | 11.08.2016 | 04.10.2017 | formand |
Erik Gunnar Høeg | 28.11.2014 | 10.11.2016 | bestyrelse |
Lars Martens Clausen | 28.11.2014 | 11.08.2016 | formand |
Arne Studsgård | 29.11.2005 | 28.11.2014 | bestyrelse |
Gerda Meldgaard Skare | 05.11.1997 | 03.10.2017 | bestyrelse |
Lars Meldgaard Junker | 05.11.1997 | 29.11.2005 | bestyrelse |
Gert Skare | 01.11.1986 | 28.11.2014 | bestyrelse |