Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Bibranche | Tegningsregel | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Backersvej 184, 2300 København S (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Vestergaard (formand) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Binavne: VE-BO ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Direktion: Karen Birgit Ringtved (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Kontaktoplysninger: karen.ringtved@outlook.com (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Legale ejere: Lisbeth Ringtved Vestergaard, Karen Birgit Ringtved, Mogens Vestergaard, Knud Enevold Vestergaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Navne: JÆNNILD ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Reelle ejere: Mogens Vestergaard, Knud Enevold Vestergaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Stiftere: Mogens Vestergaard, Henny Nørgaard Vestergaard, Enevold Vestergaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Backersvej 184, 2300 København S (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervold 18, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Mogens Vestergaard, Knud Enevold Vestergaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-08-14 fjernes Legale ejere: Mogens Vestergaard, Knud Enevold Vestergaard (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-15 tilføjes Reelle ejere: Mogens Vestergaard, Knud Enevold Vestergaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-08-15 fjernes Reelle ejere: Enevold Vestergaard (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-14 fjernes Reelle ejere: Mogens Vestergaard (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervold 18, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervold 18, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: karen.ringtved@outlook.com (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-04-09 tilføjes Bestyrelse: Knud Enevold Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-08-30 fjernes Bestyrelse: Enevold Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-30 fjernes Legale ejere: Enevold Vestergaard (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-08-16 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-08-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Vedtægter: 2018-08-16 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-08-16 fjernes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervold 18, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervold 18, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-05-06 tilføjes Direktion: Karen Birgit Ringtved (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-05-06 fjernes Direktion: Enevold Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-06 tilføjes Vedtægter: 2018-05-06 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-19 tilføjes Bestyrelse: Mogens Vestergaard (formand) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2017-05-18 fjernes Bestyrelse: Mogens Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-05 tilføjes Legale ejere: Enevold Vestergaard (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-08-05 fjernes Legale ejere: Henny Nørgaard Vestergaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-08-04 fjernes Legale ejere: Enevold Vestergaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-08-05 fjernes Bestyrelse: Henny Nørgaard Vestergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation og udlejning af fast ejendom i forbindelse hermed (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 tilføjes Legale ejere: Enevold Vestergaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-10-26 tilføjes Legale ejere: Henny Nørgaard Vestergaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-04-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-16 fjernes Revisor: Arne Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-12 tilføjes Revisor: Arne Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1994-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1994-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1994-10-07 tilføjes Legale ejere: Mogens Vestergaard, Knud Enevold Vestergaard, Lisbeth Ringtved Vestergaard, Karen Birgit Ringtved (offentliggjort 2019-10-29)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-24 tilføjes Reelle ejere: Mogens Vestergaard (offentliggjort 2019-10-29)
Den 1986-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervold 18, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1986-09-01 tilføjes Bestyrelse: Henny Nørgaard Vestergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-09-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Binavne: VE-BO ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Direktion: Enevold Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Navne: JÆNNILD ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Reelle ejere: Enevold Vestergaard (offentliggjort 2019-10-29)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Stiftere: Mogens Vestergaard, Henny Nørgaard Vestergaard, Enevold Vestergaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-04)