Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-11-17 fjernes Navne: SPROG-GRUPPEN DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 101, 9100 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Direktion: Alex Michael James (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-17 tilføjes Navne: SPROG-GRUPPEN DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1141 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 fjernes Direktion: Niels Gert Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 fjernes Revisor: Kaj Søndergaard Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er sprogundervisning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 tilføjes Vedtægter: 1995-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 101, 9100 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Direktion: Niels Gert Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1141 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Revisor: Kaj Søndergaard Mikkelsen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)