Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Björn Robert Lindström | 12.05.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Christian Lindenmo | 23.09.2010 | 12.05.2020 | direktør |
Hans Wilhelmsson | 01.10.1986 | 23.09.2010 | direktør |
Henrik Nicolay Knudtzon | 01.10.1986 | 03.12.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Björn Robert Lindström | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Arne Georg Ljungmann | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kejlberg Pilegaard | 12.05.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Thorbjörn Larsson | 15.11.2016 | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kejlberg Pilegaard | 15.11.2016 | 11.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Lampe Voltzmann | 28.06.2013 | 15.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Leif Joackim Claesen | 30.01.2012 | 15.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lone Margrethe Jensen | 10.06.2011 | 28.06.2013 | formand |
Thorsten Luft | 28.04.2011 | 30.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Lindenmo | 23.09.2010 | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Patrick Robert Haas | 01.10.2008 | 28.04.2011 | formand |
Per Sommer Offersen | 01.05.2005 | 23.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Bent Grønholt Olesen | 31.01.2003 | 01.10.2008 | formand |
Hans Wilhelmsson | 07.05.1999 | 23.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Polycronis Ladonicolas | 01.01.1998 | 07.05.1999 | formand |
Charles Morrice | 26.04.1996 | 07.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Richard Massey | 27.04.1995 | 17.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nicolay Knudtzon | 01.10.1986 | 01.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Sally Jane Rogers | 01.10.1986 | 07.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Edwards Wheadon | 01.10.1986 | 01.01.1998 | formand |
Andy Graham | 01.10.1986 | 26.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Polycronis Ladonicolas | 01.10.1986 | 27.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Ind | 01.10.1986 | 24.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Georg Fleischhack | 01.10.1986 | 24.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Johannes Martin Fraedrich | 01.10.1986 | 26.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Michael Robert Knott | 01.10.1986 | 25.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Geoff Obee | 01.10.1986 | 25.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
John William Turnbull | 01.10.1986 | 09.08.1991 | bestyrelsesmedlem |
Roger Edward Newton | 01.10.1986 | 09.08.1991 | formand |
Peter John Kidman | 01.10.1986 | 22.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ingo Michael Ascan Schwarz | 01.10.1986 | 08.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
John Turnbull | 01.10.1986 | 06.07.1988 | bestyrelsesmedlem |
John Robert Wellwood Orange | 01.10.1986 | 15.01.1988 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Marinus Olesen | 01.10.1986 | 15.01.1988 | formand |