Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Ifversen | 01.11.1986 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Jensen | 01.11.1986 | 24.08.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Kennet Nedergaard | 22.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Fynbo | 22.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ove Jensen | 31.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lørup Jørgensen | 22.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ifversen | 01.11.1986 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Vejsgaard | 01.11.1986 | 10.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Erik Balle Kristensen | 01.11.1986 | 31.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carl Aage Knap | 01.11.1986 | 30.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Krogsgaard Dahl | 01.11.1986 | 30.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Jørgen Højfeldt | 01.11.1986 | 12.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Finn Ulrich Brøbecher | 01.11.1986 | 12.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Kammer Pedersen | 01.11.1986 | 24.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Henning Jensen | 01.11.1986 | 24.08.1988 | bestyrelsesmedlem |