Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-06-15 fjernes Navne: MEDIA-TEAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjødstrupvej 6, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 fjernes Bestyrelse: John Werner Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 fjernes Direktion: Ervin Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og formidle video, film samt lydbånd og iøvrigt forestå aktiviteter inden for det elektroniske mediemarked. Selskabet skal gennem sit virke og i aktivt samarbejde med andre kooperative virksomheder medvirke til udvikling af kooperationen i overensstemmelse med de principper, der er gældende for Det Kooperative Fællesforbund Selskabet må sikre forbrugernes og medarbejdernes indflydelse i selskabets ledelse samt sikre gode beskæftigelsesforhold. Til opnåelse af disse formål kan selskabet erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og iøvrigt medvirke ved oprettelse af selskaber til fremme af kooperationen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 5 medlemmer af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Vedtægter: 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-20 tilføjes Navne: MEDIA-TEAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1375 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjødstrupvej 6, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1375 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)