Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Østergaard Sørensen | 01.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alfred Magnus Sørensen | 28.12.2000 | 01.11.2021 | direktør |
Anthony Kim Jensen | 01.10.1986 | 28.12.2000 | direktør |
Alfred Magnus Sørensen | 01.10.1986 | 03.03.1997 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.10.1986 | 02.06.1987 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Sørensen | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Østergaard Sørensen | 20.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Rud Pedersen | 07.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kent Sand Kirk | 27.03.2001 | formand |
Peter Jensen Toft | 28.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Einer-Jensen Brammer | 28.12.2000 | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Ole Andersen | 28.12.2000 | 27.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Rud Pedersen | 28.12.2000 | 27.03.2001 | formand |
Alfred Magnus Sørensen | 01.10.1986 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anthony Kim Jensen | 01.10.1986 | 23.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Leo Madsen | 01.10.1986 | 28.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Steen Andersen | 01.10.1986 | 28.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ib Regnar Bruun | 01.10.1986 | 03.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Henrik J Bjarnholt Jørgensen | 01.10.1986 | 11.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Brøndberg Sørensen | 01.10.1986 | 11.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Anker Grønberg | 01.10.1986 | 11.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Henning Georg Kruse | 01.10.1986 | 11.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Martin Hansen | 01.10.1986 | 11.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1986 | 02.06.1987 | bestyrelsesmedlem |