Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arne Bonde Nielsen | 01.10.1986 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Tage Bjerg Pedersen | 01.10.1986 | 15.04.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Torben Heden Knudsen | 20.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Elle Skjærbæk Nørregaard | 28.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Bonde Nielsen | 01.10.1986 | bestyrelsesmedlem |
Conni Grønbjerg Nielsen | 01.10.1986 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marie Louise Nielsen | 18.09.2020 | 28.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Ditte Nielsen | 29.05.2013 | 28.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Knud Nielsen | 30.08.2006 | 11.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marie Louise Nielsen | 30.08.2006 | 29.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Ella Bonde Nielsen | 01.10.1986 | 18.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henning Tage Bjerg Pedersen | 01.10.1986 | 15.04.1998 | bestyrelsesmedlem |