Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger |
Den 2017-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-31 fjernes Interessenter: Sten Lauritzen, Mogens Stern, Laurits Henning Lauritsen (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-31 fjernes Navne: L.S.L. I/S (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2011-10-31 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: admin@palae-ejendom.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@palae-ejendom.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1986-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-12-01 tilføjes Interessenter: Sten Lauritzen, Mogens Stern, Laurits Henning Lauritsen (offentliggjort 2018-01-29)
Den 1986-12-01 tilføjes Navne: L.S.L. I/S (offentliggjort 2018-01-29)
Den 1986-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2018-01-29)