Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-06-08 fjernes Navne: MULTI CHANNEL DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Høbjergvej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Direktion: Birger Torben Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Revisor: Hans Peter Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-08 tilføjes Navne: MULTI CHANNEL DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-07 fjernes Navne: ASX 10884 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opsætte, reparere og vedligeholde alle former for modtageanlæg for elektroniske signaler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-24 tilføjes Vedtægter: 1986-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høbjergvej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Direktion: Birger Torben Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Navne: ASX 10884 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Revisor: Hans Peter Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)