Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Binavne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-01 tilføjes Bestyrelse: Andreas Nahne Nickelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Barbara Fiorini Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-23 tilføjes Bestyrelse: Sisse Fjelsted Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-09-30 fjernes Bestyrelse: Peter Vilhelm Carøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-14 tilføjes Hjemmeside: www.dades.dk (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: dades@dades.dk (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Bestyrelse: Jacob Lise Lyngsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Johan Oluf Brønnum-Schou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 575.235.250,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-31 tilføjes Vedtægter: 2023-03-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: DADES A/S (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 579.735.250,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-04-29 tilføjes Legale ejere: DADES A/S, Novo Holdings A/S (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-04-29 fjernes Legale ejere: TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Legale ejere: Novo Holdings A/S (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 fjernes Bestyrelse: Niels Ulrik Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-10-12 tilføjes Bestyrelse: Barbara Fiorini Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2021-10-12 fjernes Bestyrelse: Steen Parsholt (formand) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-11 fjernes Bestyrelse: Peter Morten Andreassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Boris Nørgaard Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Søren René Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-18 tilføjes Bestyrelse: Niels Ulrik Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-06-18 fjernes Bestyrelse: Robert Neumann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-10-02 tilføjes Bestyrelse: Dorte Krak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Binavne: Aarhus Syd Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-11-20 tilføjes Vedtægter: 2019-11-20 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Vedtægter: 2018-12-12 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2018-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-04 tilføjes Bestyrelse: Robert Neumann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Legale ejere: Aase og Ejnar Danielsen Holding ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-09-28 fjernes Legale ejere: AASE OG EJNAR DANIELSENS FOND (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-31 fjernes Bestyrelse: Søren René Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af næstformanden i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-10-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 622.942.850,00 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2016-11-22 tilføjes Vedtægter: 2016-11-22 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-11-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-04 tilføjes Bestyrelse: Johan Oluf Brønnum-Schou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2016-01-04 fjernes Bestyrelse: Bjarne Graven Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-27 fjernes Direktion: Kim Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-10 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Graven Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-07-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bent Danielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 518.364.650,00 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-07-10 tilføjes Legale ejere: Novo Holdings A/S, TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2015-07-09 fjernes Legale ejere: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, REALDANIA (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Vedtægter: 2015-07-10 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Gürtler (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-08 fjernes Bestyrelse: Søren Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom og drive virksomhed bestående i administration af fast ejendom og andre formuegoder samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2014-10-08 tilføjes Vedtægter: 2014-10-08 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-12 tilføjes Bestyrelse: Carsten Johan Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-12 fjernes Bestyrelse: Jeppe Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-23 tilføjes Bestyrelse: Sten Scheibye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-23 fjernes Bestyrelse: Børge Faaborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2008-01-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2007-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 509.649.800,00 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2007-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-27 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-31 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-11 tilføjes Legale ejere: REALDANIA (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-04-01 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 fjernes Revisor: CHA-CONSULT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-07 tilføjes Legale ejere: Lønmodtagernes Dyrtidsfond (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2004-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 7, 3., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-18 fjernes Bestyrelse: Poul Michael Svanholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 505.149.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-07 fjernes Binavne: DADES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 tilføjes Bestyrelse: Børge Faaborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-30 fjernes Bestyrelse: Frederik Christian Obel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-27 tilføjes Bestyrelse: Flemming Ellebæk Borreskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-01 tilføjes Legale ejere: AASE OG EJNAR DANIELSENS FOND (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2001-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 494.621.700,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)