Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Bjerre | 09.10.1986 | 19.08.2015 | bestyrelse |
Bent Sørensen | 09.10.1986 | 19.08.2015 | bestyrelse |
Klaus Steen Linder | 09.10.1986 | 19.08.2015 | bestyrelse |
Lars Allan Thomassen | 09.10.1986 | 29.06.1990 | bestyrelse |
Søren Ejstrup Frederiksen | 09.10.1986 | 29.06.1990 | bestyrelse |
Ole Guldmann | 09.10.1986 | 29.06.1990 | bestyrelse |
Esther Selig | 09.10.1986 | 29.06.1990 | bestyrelse |
Bjarne Plenge Egedal | 09.10.1986 | 29.06.1990 | formand |
Vagn Karsten Henriksen | 09.10.1986 | 06.07.1988 | bestyrelse |