Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-07-28 fjernes Navne: RADIO ROSA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Alle 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Revisor: Klaus Torsten Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Stiftere: RESTAURATIONSAKTIESELSKABET PAN, LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Bestyrelse: Søren Laursen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Direktion: Erik Ladefoged (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-22 fjernes Bestyrelse: Uffe Hartvig Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-22 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 fjernes Bestyrelse: Søren Mohr Gravesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 fjernes Direktion: Verner Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 fjernes Bestyrelse: Verner Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-19 fjernes Bestyrelse: Anne Beese (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive radiovirksomhed for bøsser og lesbiske i Københavnsområdet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Vedtægter: 1990-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 fjernes Bestyrelse: Tue Sandø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 fjernes Direktion: Tue Sandø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hemmeshøj Weis (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Bestyrelse: Søren Helmuth Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Direktion: Mogens Caprani (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 fjernes Bestyrelse: Jakob Haff (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 fjernes Direktion: Ruth Hilda Marker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Alle 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Bestyrelse: Jakob Haff (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Direktion: Ruth Hilda Marker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Navne: RADIO ROSA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, VPBLTH A/S, Klaus Torsten Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Stiftere: RESTAURATIONSAKTIESELSKABET PAN, LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)