Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-06-13 fjernes Navne: BIRGIT RYLBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Oksholmvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 fjernes Direktion: Birgit Mostrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-13 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 tilføjes Navne: BIRGIT RYLBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Navne: BYENS DINER TRANSPORTABLE, DANMARKSGADE, RANDERS, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-23 tilføjes Vedtægter: 1992-07-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 fjernes Revisor: Axel Valdemar Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-10 fjernes Direktion: Eric Søe Rylberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-19 tilføjes Navne: BYENS DINER TRANSPORTABLE, DANMARKSGADE, RANDERS, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-18 fjernes Navne: ASX 10715 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oksholmvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Direktion: Eric Søe Rylberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Navne: ASX 10715 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Revisor: Axel Valdemar Pedersen, National Revision Godkendte Revisorer a/s, J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)