Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikael Bitsch(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikael Bitsch | 02.08.2020 | Bomhoffs Have 10, 1872 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Overlæge Mikael Bitsch | 10423058 | Aktiv | Alment praktiserende læger (862100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.04.2015 | 4,10 (km) | Broderskabsvej 18, 2000 Frederiksberg | Johnstrups Alle 2, 1923 Frederiksberg C |
01.01.2021 | 0,51 (km) | Johnstrups Alle 2, 1923 Frederiksberg C | Bomhoffs Have 10, 1872 Frederiksberg C |
Overlæge Mikael Bitsch. |
Sidst opdateret den 23.04.2010 og angivet som gældende fra 23.04.2010 (5261 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Overlæge Kåre Simonsen | 28563000 |
Overlæge Leif Troels Hededam | 19343472 |
Overlæge Lissi Bank Lassen | 28819587 |
Overlæge Merete Karlsborg | 28440634 |
Overlæge Mikael Bitsch | 10423058 |
Overlæge M Jakobsen | 26054656 |
Overlægen & Doktoraen | 30340612 |
Overlæge Rene Kofoed Andersen | 27478239 |
Overlæger i Staten | 32966837 |
Overlægerådet Aarhus sygehus | 35150714 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Bitsch(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikael Bitsch(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |