Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-03-22 fjernes Navne: POOJ NR. 18 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Allegade 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Revisor: M. H. Revision Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Stiftere: Jørgen Martin Kallesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-16 fjernes Direktion: Jørn Peter Albrecht Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-23 fjernes Direktion: Jørgen Martin Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Allegade 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Direktion: Jørgen Martin Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Navne: POOJ NR. 18 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, M. H. Revision Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Stiftere: Jørgen Martin Kallesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Vedtægter: 1986-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)