Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Liise Hattens | 07.12.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ivan Hattens | 24.10.1986 | 07.12.2010 | direktion |
Ken Flemming Røge Rasmussen | 24.10.1986 | 04.10.1993 | direktion |
Aksel Petersen | 24.10.1986 | 22.01.1993 | adm. dir |
Vagn Dalgaard Sørensen | 24.10.1986 | 25.02.1992 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Liise Hattens | 07.12.2010 | bestyrelse |
Carsten Hattens | 07.12.2010 | formand |
Charlotte Dew-Hattens | 24.10.1986 | bestyrelse |
Henrik Hattens | 24.10.1986 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ivan Hattens | 24.10.1986 | 07.12.2010 | bestyrelse |
Thomas Jørgensen | 24.10.1986 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Peter Petersen | 24.10.1986 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Christian Sørensen | 24.10.1986 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Jørgen Skovdal Larsen | 24.10.1986 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Mogens Anholm | 24.10.1986 | 04.10.1993 | formand |
Thorkild Ljørring Pedersen | 24.10.1986 | 04.10.1993 | næstformand |
Harry Nicolajsen | 24.10.1986 | 09.09.1993 | bestyrelse |
Niels Simonsen Busk | 24.10.1986 | 09.09.1993 | formand |
Ib Rasmussen | 24.10.1986 | 22.01.1993 | næstformand |
Gunner Steffen Hansen | 24.10.1986 | 22.01.1991 | bestyrelse |