Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-04-17 fjernes Navne: STEEN BLICHER NIELSEN, EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 22, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Revisor: Carsten Axel Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Stiftere: Jens Erik Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-10 fjernes Direktion: Steen Blicher Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Revisor: Carsten Axel Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-23 tilføjes Navne: STEEN BLICHER NIELSEN, EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Navne: X.T.Z. - 208 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og kapitalanlæg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-15 tilføjes Vedtægter: 1987-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 22, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Direktion: Steen Blicher Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Navne: X.T.Z. - 208 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Stiftere: Jens Erik Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)