Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 350, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 350, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mogens@brixwestergaard.dk (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 tilføjes Reelle ejere: Mogens Brix Westergaard (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-08 fjernes Reelle ejere: Mogens Brix Westergaard (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-02 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Brix Westergaard (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-01-02 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Brix Westergaard (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 350, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 350, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-27 tilføjes Legale ejere: Mogens Brix Westergaard (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2015-05-27 tilføjes Reelle ejere: Mogens Brix Westergaard (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-05-15 fjernes Revisor: BK-REVISION V/BJARNE KRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 350, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2013-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 339, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2011-09-13)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings-, handels-, håndværks- og industrivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed, samt ved virke iøvrigt at skabe mulighed for investerings-, handels-, håndværks- og industrivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Vedtægter: 1997-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 tilføjes Revisor: BK-REVISION V/BJARNE KRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Revisor: Revisor Kurt Brywa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET A P MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 339, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-15 tilføjes Direktion: Mogens Brix Westergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-15 tilføjes Navne: ApS BOHVERV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET A P MØLLER, Revisor Kurt Brywa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Stiftere: Mogens Brix Westergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)