Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Jensen | 28.08.1986 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eigil Mathias Jensen | 28.08.1986 | 31.05.1994 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karen Kristoffersen | 21.01.2009 | bestyrelse |
Steen Sandgaard | 21.01.2009 | formand |
Kim Jensen | 28.08.1986 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eigil Mathias Jensen | 28.08.1986 | 25.02.2014 | bestyrelse |
Lilly Jensen | 28.08.1986 | 25.02.2014 | bestyrelse |
Jens Heine Jensen | 28.08.1986 | 21.01.2009 | bestyrelse |